12.10.2021

  1. Գտե՛ք արտադրյալը
  • 189 x 563 =106.407
  • 567 x 1239 =702․513
  • 9584 x 657 =6․316․688
  • Բազմապատկե՛ք հետևյալ թվերը.
  • 1172 x 9008 =105․467․376
  • 376 x 40503=15․229․128
  • Կատարե՛ք բազմապատկում
  • 1024 x 9648=9.879.552
  • 5678 x 1234 =7.006.652
  • 3000 x 1000 =3․000․000
  • Առաջին հացթուխը, 4 ժամ աշխատելով, երկրորդից 20 հացով ավելի թխեց: 1 ժամում քանի՞ հաց է թխում առաջին հացթուխը, եթե երկրորդը 1 ժամում թխում է 10 հաց:
  • Լուծում։ 1) 10×4=40 2) 40+20=60 3) 60:40=15
  • Պատ․՝ 15 հաց։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s